全国
好顺佳集团
2022-06-17 16:21:09
1336
内容摘要:科贝伊(SZ300863,Close:YUAN)8月26日晚宣布,宁波科贝伊电气科技有限公司于2021年8月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务...
科贝伊(SZ 300863, Close: YUAN) 8月26日晚宣布,宁波科贝伊电气科技有限公司于2021年8月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》。公司董事会决定任命副总经理秦慈先生为公司董事会秘书,王峰女士为公司首席财务官。秦慈获得深圳证券交易所董事会秘书证书。
科贝伊(SZ 300863, Close: YUAN) 8月26日晚宣布,宁波科贝伊电气科技有限公司于2021年8月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》。公司董事会决定任命副总经理秦慈先生为公司董事会秘书,王峰女士为公司首席财务官。秦慈获得深圳证券交易所董事会秘书证书。
秦慈,男,1975年3月生,中国籍,无海外永久居留权,硕士学位。2000年3月至2002年10月天通证券投资银行部高级经理。2002年10月至2007年1月任海际大和证券融资业务部副总经理。2007年1月至2008年9月,担任中国银河证券投资银行部执行董事。2008年9月至2010年10月任财通证券投资银行总部董事总经理。2010年10月至2011年9月任中国银河证券投资银行部执行董事。2011年8月至2011年7月任国泰君安证券投资银行部执行董事。2019年8月至3月,长城国瑞证券上海投资银行部董事总经理。从2020年10月至今,他一直担任公司的首席投资官。
秦慈,男,1975年3月生,中国籍,无海外永久居留权,硕士学位。2000年3月至2002年10月天通证券投资银行部高级经理。2002年10月至2007年1月,海间大和证券财务营业部副总经理。2007年1月至2008年9月,担任中国银河证券投资银行部执行董事。2008年9月至2010年10月任财通证券投资银行总部董事总经理。2010年10月至2011年9月任中国银河证券投资银行部执行董事。2011年8月至2011年7月任国泰君安证券投资银行部执行董事。2019年8月至3月,长城国瑞证券上海投资银行部董事总经理。从2020年10月至今,他一直担任公司的首席投资官。
汪峰,女,1982年6月生,中国籍,无海外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师,中共党员。2008年6月至2011年10月,嘉通轮胎(中国)投资有限公司财务分析师。2011年10月至2011年1月,艾默生过程控制有限公司负责成本管理。2017年1月至4月,上海飞讯数据通信技术有限公司财务经理。2017年9月至2020年6月,上海好顺佳克电气有限公司负责会计核算及预算分析。2020年6月至2021年7月,上海沪工焊接集团有限公司财务经理,上海申星机器人科技有限公司财务总监。
汪峰,女,1982年6月生,中国籍,无海外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师,中共党员。2008年6月至2011年10月,嘉通轮胎(中国)投资有限公司财务分析师。2011年10月至2011年1月,艾默生过程控制有限公司负责成本管理。2017年1月至4月,上海飞讯数据通信技术有限公司财务经理。2017年9月至2020年6月,上海好顺佳克电气有限公司负责会计核算及预算分析。2020年6月至2021年7月,上海沪工焊接集团有限公司财务经理,上海申星机器人科技有限公司财务总监。
根据2020年年度报告,卡佩尔易公司主营业务为汽车零部件行业,主要业务包括:
2020年年报显示,卡贝的主营业务为汽车零部件行业,占营收比重:
(记者CAI叮)
(记者CAI叮)
本文内容和数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。相应操作的风险由您自己承担。
本文内容和数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。相应操作的风险由您自己承担。
日常商业新闻
日常商业新闻
上海注册财务经理
经济导报记者韩祖也
经济导报记者韩祖也
阳光科技股份有限公司(300423)9月16日晚公告,阳光科技股份有限公司(300423)董事会近日收到公司副总经理常鹏的辞职报告,常鹏因个人原因申请辞去公司副总经理职务。他辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日,常鹏直接持有公司股份10000股,占公司总股本,其配偶及其他直系亲属不持有公司股份。
阳光科技股份有限公司(300423)9月16日晚公告,阳光科技股份有限公司(300423)董事会近日收到公司副总经理常鹏的辞职报告,常鹏因个人原因申请辞去公司副总经理职务。他辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日,常鹏直接持有公司股份10000股,占公司总股本,其配偶及其他直系亲属不持有公司股份。
《经济导报》记者注意到,董事会于今年6月2日召开会议,同意任命吉发清为公司总经理,常鹏、刘云鹏、张毅、崔静为公司副总经理,任期3年,自董事会成立之日起至第四届董事会届满之日止。
经济报道记者注意到,今年6月2日召开的董事会会议同意任命纪法清为公司总经理,常鹏、刘云鹏、张毅、崔静担任公司副总经理,任期3年,自本董事会批准之日起至第四届董事会届满之日止。
山东合达(002810)9月16日晚间公告称,公司当天召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》,董事会同意任命李军为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。崔玲因工作调整,不再担任公司财务总监一职,目前仍在子公司工作。
山东合达(002810)9月16日晚间公告称,公司当天召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》,董事会同意任命李军为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。崔玲因工作调整,不再担任公司财务总监一职,目前仍在子公司工作。
简历显示,李俊,女,中国籍,无海外永久居留权,1971年10月出生,毕业于上海财经大学,金融学专业,本科学历,拥有美国特许公认会计师协会(FCCA)和注册管理会计师(CMA)资格。他曾担任舍弗勒中国财务总监、贝卡尔特集团亚洲财务总监、森萨塔科技全球财务总监和利特集团亚洲财务总监。他在全球大型跨国企业积累了近30年的财务管理经验。2021年7月,他加入公司,担任首席财务官(CFO),负责公司包括子公司的财务和信息管理。
简历显示,李俊,女,中国籍,无海外永久居留权,1971年10月出生,毕业于上海财经大学,金融学专业,本科学历,拥有美国特许公认会计师协会(FCCA)和注册管理会计师(CMA)资格。他曾担任舍弗勒中国首席财务官、贝卡尔特集团亚洲首席财务官和森萨塔科技美国全球财务官他在大型跨国公司积累了近30年的财务管理经验。2021年7月,他加入公司,担任首席财务官(CFO),负责公司包括子公司的财务和信息管理。
上一篇:上海家化是哪里的公司注册
下一篇:上海鸿服代理注册公司
张总监 13826528954
限时领取创业礼包
所有服务
您的申请我们已经收到!
专属顾问会尽快与您联系,请保持电话畅通!